序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐顺丽 | 88.88889% | 160.0万人民币 |
2 | 卢铸 | 11.11111% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐顺丽
|
|
2 |
卢铸
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-26 | 联络员备案 |
卢铸 备案手机:*****
|
卢铸 备案手机:*****
|
2 | 2017-06-22 | 联络员备案 |
卢铸 备案手机:*****
|
卢铸 备案手机:*****
|
3 | 2017-06-15 | 联络员备案 |
卢铸 备案手机:*****
|
卢铸 备案手机:*****
|
4 | 2016-05-10 | 股东变更 |
卢坚 , [退出]卢再勇 , [退出]唐顺丽
|
卢铸 , [新增]唐顺丽
|
5 | 2016-05-10 | 投资人(股权)变更 |
唐顺丽 出资 160万人民币;卢坚 出资 10万人民币; [退出]卢再勇 出资 10万人民币; [退出]
|
唐顺丽 出资 160万人民币;卢铸 出资 20万人民币; [新增]
|
6 | 2016-05-10 | 出资比例变更 |
卢再勇;卢坚;唐顺丽;
|
卢铸;唐顺丽;
|
7 | 2016-05-10 | 法定代表人变更 |
唐顺丽
|
唐顺丽
|
8 | 2016-05-10 | 联络员备案 |
卢铸 备案手机:*****
|
卢铸 备案手机:*****
|
9 | 2016-05-10 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
唐顺丽;卢坚; [退出]卢再勇; [退出]
|
唐顺丽;卢铸; [新增]
|
10 | 2016-05-10 | 财务负责人 |
|
蒋崇****
|