序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南湘能多经产业(集团)有限公司 | 100% | 3100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖家旺
|
|
2 |
陈涛
|
|
3 |
彭永胜
|
|
4 |
刘修足
|
|
5 |
郑定兵
|
|
6 |
文建芳
|
|
7 |
夏宝钢
|
|
8 |
陶利国
|
|
9 |
廖舒戈
|
|
10 |
唐新****
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
永州恒通电力(集团)有限责任公司冷水滩分公司
|
邓汝千 | 2018-02-13 |
2 |
永州恒通电力(集团)有限责任公司蓝山分公司
|
陈振华 | 2017-05-25 |
3 |
永州恒通电力(集团)有限责任公司新田分公司
|
段俊杰 | 2017-05-25 |
4 |
永州恒通电力(集团)有限责任公司江永永明分公司
|
王平 | 2017-05-22 |
5 |
永州恒通电力(集团)有限责任公司江华分公司
|
盘华春 | 2017-05-16 |
6 |
永州恒通电力(集团)有限责任公司江永分公司
|
黄勇 | 2017-05-16 |
7 |
永州恒通电力(集团)有限责任公司宁远恒德分公司
|
蒋东升 | 2017-05-10 |
8 |
永州恒通电力(集团)有限责任公司江华瑶源分公司
|
雷桂生 | 2017-05-08 |
9 |
永州恒通电力(集团)有限责任公司祁阳分公司
|
徐立忠 | 2017-05-08 |
10 |
永州恒通电力(集团)有限责任公司宁远分公司
|
骆明 | 2017-05-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2022-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄勇罗 [退出]何永立 [退出]贺新员 [退出]雷绪旭 [退出]陈明辉 [退出]佘华山 [退出]雷绪旭 [退出]廖家旺
|
|
3 | 2022-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘木成 [退出]邓型揆 [退出]曾朴 [退出]夏宝钢 [退出]胡衡岳 [退出]
|
|
4 | 2022-03-12 | 联络员备案 |
朱萍 *** 备案手机:***
|
|
5 | 2021-09-18 | 股东变更 |
湖南湘能多经控股有限公司 [退出]
|
|
6 | 2021-08-05 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2021-08-05 | 股东变更 |
国网湖南省电力有限公司永州供电分公司工会委员会 [退出]
|
|
8 | 2020-12-03 | 联络员备案 |
周丹丹 *** 备案手机:***
|
|
9 | 2020-09-17 | 注册资本变更 |
2500万人民币
|
|
10 | 2020-09-17 | 股东变更 |
国网湖南省电力有限公司永州供电分公司工会委员会
|
|