序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 章海斌 | 40% | 80.0万人民币 |
2 | 杨勇 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 艾如坤 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王艳青
|
|
2 |
王宏武
|
|
3 |
章海斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-26 | 章程备案 |
无
|
2020-11-20启用公司新章程
|
2 | 2020-11-26 | 股东变更 |
艾如坤 ,章海斌
|
艾如坤 ,杨勇 , [新增]章海斌
|
3 | 2019-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
章海斌 [退出]
|
王艳青 [新增]
|
4 | 2019-11-08 | 法定代表人变更 |
章海斌
|
王艳青
|
5 | 2019-10-25 | 法定代表人变更 |
王艳青
|
章海斌
|
6 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王艳青 [退出]
|
章海斌 [新增]
|
7 | 2019-10-10 | 法定代表人变更 |
章海斌
|
王艳青
|
8 | 2019-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
章海斌 [退出]
|
王艳青 [新增]
|
9 | 2019-07-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2019-07-29 | 股东变更 |
章海斌
|
艾如坤 , [新增]章海斌
|