序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 义永鹏 | 55% | 275万人民币 |
2 | 潘小英 | 45% | 225万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘小英
|
|
2 |
义永鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 章程备案 |
无
|
2021-11-17通过新章程
|
2 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
义永鹏
|
义永鹏
|
3 | 2021-11-30 | 股东变更 |
董加宝 , [退出]义满成 , [退出]义永鹏 ,张永书 , [退出]岑卓彬 [退出]
|
潘小英 , [新增]义永鹏
|
4 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董加宝 [退出]
|
潘小英 [新增]
|
5 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
义满成 [退出]张永书 [退出]岑卓彬 [退出]
|
潘小英 [新增]
|
6 | 2021-11-30 | 法定代表人变更 |
义满成
|
潘小英
|
7 | 2021-11-16 | 联络员备案 |
潘小英 *** 备案手机:***
|
周亦芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2021-04-28 | 联络员备案 |
义满成 *** 备案手机:***
|
潘小英 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2019-01-10 | 地址变更 |
湖南省永州市江永县潇浦镇工业园区001号
|
湖南省永州市江永县潇浦镇工业园区001号1栋
|