序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-02 | 负责人变更 |
李支林 [退出]
|
杨红霞 [新增]
|
2 | 2022-04-06 | 联络员备案 |
杨明娥 *** 备案手机:***
|
周米阳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-03-30 | 联络员备案 |
尹正昌 *** 备案手机:***
|
杨明娥 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-05-23 | 负责人变更 |
王献辉 [退出]
|
李支林 [新增]
|
5 | 2017-12-15 | 负责人变更 |
宋博洁 [退出]
|
王献辉 [新增]
|
6 | 2017-12-15 | 财务负责人 |
王文 ***
|
尹正昌 ***
|
7 | 2017-12-15 | 联络员备案 |
王文 *** 备案手机:***
|
尹正昌 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-06-27 | 联络员备案 |
傅觉辉 *** 备案手机:***
|
王文 *** 备案手机:***
|
9 | 2017-06-27 | 经营范围变更 |
吸收公众存款、****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(保险兼业代理许可证的有效期至2016年8月20日止);提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(以上项目凭有效金融许可证经营;法律法规禁止的不得经营)。
|
吸收公众存款、****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(以上项目凭有效金融许可证经营;法律法规禁止的不得经营)。
|
10 | 2017-06-27 | 财务负责人 |
傅觉辉 ***
|
王文 ***
|