序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李长明 | 70% | 280.0万人民币 |
2 | 蒋国政 | 30% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李长明
|
|
2 |
蒋国政
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-17 | 章程备案 |
无
|
2021-03-12新的公司章程
|
2 | 2021-03-17 | 股东变更 |
蒋国政 ,李长明 ,唐志鹏 [退出]
|
蒋国政 ,李长明
|
3 | 2021-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐志鹏 [退出]
|
蒋国政 [新增]
|
4 | 2021-02-04 | 股东变更 |
蒋梓韦 , [退出]唐志鹏 ,谢先喜 [退出]
|
蒋国政 , [新增]李长明 , [新增]唐志鹏
|
5 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐志鹏
|
唐志鹏
|
6 | 2021-02-04 | 联络员备案 |
谢先喜 *** 备案手机:***
|
谢先喜 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-02-04 | 章程备案 |
无
|
2021-02-02新的公司章程
|
8 | 2021-02-04 | 法定代表人变更 |
谢先喜
|
李长明
|
9 | 2021-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢先喜 [退出]
|
李长明 [新增]
|
10 | 2021-02-02 | 联络员备案 |
谢先喜 *** 备案手机:***
|
谢先喜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|