序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧阳小军 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧阳小军
|
|
2 |
覃欣欣
|
|
3 |
欧阳锦锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永华 [退出]
|
覃欣欣 [新增]
|
2 | 2022-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
匡国生 [退出]
|
欧阳锦锋 [新增]
|
3 | 2020-04-30 | 联络员备案 |
欧阳小军 *** 备案手机:***
|
曾素平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永华
|
李永华
|
5 | 2019-05-17 | 地址变更 |
宁远县舜陵镇九疑南路246号
|
湖南省永州市宁远县宁远县舜陵街道九疑南路246号
|
6 | 2019-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧阳小军
|
欧阳小军
|
7 | 2019-05-17 | 经营范围变更 |
汽车销售、汽车零配件销售、二手车经纪、汽车技术咨询服务、汽车租赁、汽车美容、汽车装饰品销售、汽车维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车新车零售;汽车零配件销售及批****;二手车经纪;汽车技术咨询服务;汽车租赁;汽车美容;汽车装饰品销售;汽车维修;汽车上牌代理服务;代办按揭服务;经营保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
匡国生
|
9 | 2019-05-17 | 财务负责人 |
|
王兰艳 ***
|
10 | 2019-03-14 | 股东变更 |
匡国生 , [退出]李永华 , [退出]欧阳小军
|
欧阳小军
|