序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵笙堡 | 66% | 539.88万人民币 |
2 | 谭守良 | 30% | 245.4万人民币 |
3 | 李正双 | 4% | 32.72万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵笙堡
|
|
2 |
李正双
|
|
3 |
谭守良
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
怀化市联邦房地产开****有限公司沅陵五强溪分公司
|
石青 | 2020-08-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵笙堡
|
赵笙堡
|
2 | 2020-08-12 | 联络员备案 |
赵笙堡 *** 备案手机:***
|
赵笙堡 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-08-12 | 法定代表人变更 |
谭守良
|
赵笙堡
|
4 | 2020-08-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭守良
|
谭守良
|
5 | 2020-08-11 | 联络员备案 |
张伟 *** 备案手机:***
|
赵笙堡 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-11-27 | 股东变更 |
戴宏田 , [退出]谭守良 ,赵笙堡
|
李正双 , [新增]谭守良 ,赵笙堡
|
7 | 2019-11-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴宏田 [退出]
|
李正双 [新增]
|
8 | 2019-06-16 | 联络员备案 |
张伟 *** 备案手机:***
|
张伟 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-06-15 | 联络员备案 |
张伟 *** 备案手机:***
|
张伟 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-06-19 | 联络员备案 |
赵笙堡 *** 备案手机:***
|
张伟 *** 备案手机:***
|