序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘三江 | 100% | 1995.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建立
|
|
2 |
胡超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2560-05-16 | 联络员备案 |
刘三江 备案手机:*****
|
刘三江 备案手机:*****
|
2 | 2022-06-07 | 联络员备案 |
叶利 *** 备案手机:***
|
叶利 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-16 | 联络员备案 |
叶利 *** 备案手机:***
|
叶利 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-10 | 联络员备案 |
叶利 *** 备案手机:***
|
叶利 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡超
|
胡超
|
6 | 2021-03-12 | 法定代表人变更 |
刘三江
|
刘建立
|
7 | 2021-03-12 | 章程备案 |
无
|
2021-03-11新章程
|
8 | 2021-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘三江 [退出]
|
刘建立 [新增]
|
9 | 2020-12-15 | 联络员备案 |
刘丽 *** 备案手机:***
|
叶利 *** 备案手机:***
|
10 | 2020-06-04 | 联络员备案 |
舒晓梅 *** 备案手机:***
|
刘丽 *** 备案手机:***
|