序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王少武 | 40% | 320.0万人民币 |
2 | 龙科 | 40% | 320.0万人民币 |
3 | 罗昆 | 20% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王少武
|
|
2 |
龙科
|
|
3 |
罗昆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
黄艳萍 *** 备案手机:***
|
黄艳萍 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-16 | 联络员备案 |
黄艳萍 *** 备案手机:***
|
黄艳萍 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-01-22 | 清算组备案 |
无
|
负责人:罗昆;成员:王少武;成员:龙科;
|
4 | 2017-06-13 | 联络员备案 |
黄艳萍 备案手机:*****
|
黄艳萍 备案手机:*****
|
5 | 2017-06-11 | 联络员备案 |
黄艳萍 备案手机:*****
|
黄艳萍 备案手机:*****
|
6 | 2016-06-26 | 联络员备案 |
黄艳萍 备案手机:*****
|
黄艳萍 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-24 | 联络员备案 |
黄艳萍 备案手机:*****
|
黄艳萍 备案手机:*****
|
8 | 2016-06-23 | 联络员备案 |
黄艳萍 备案手机:*****
|
黄艳萍 备案手机:*****
|