序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪素芳 | 90% | 2700万人民币 |
2 | 龙宪忠 | 10% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙宪忠
|
|
2 |
杨胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-21 | 联络员备案 |
舒莹 *** 备案手机:***
|
舒莹 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-17 | 联络员备案 |
舒莹 *** 备案手机:***
|
舒莹 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-24 | 联络员备案 |
舒莹 *** 备案手机:***
|
舒莹 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-23 | 联络员备案 |
舒莹 *** 备案手机:***
|
舒莹 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
龙宪忠 *** 备案手机:***
|
舒莹 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-12-29 | 股东变更 |
董艺 , [退出]龙宪忠
|
龙宪忠 ,倪素芳 [新增]
|
7 | 2017-12-29 | 投资人(股权)变更 |
董艺 出资 2700万人民币; [退出]龙宪忠 出资 300万人民币;
|
倪素芳 出资 2700万人民币; [新增]龙宪忠 出资 300万人民币;
|
8 | 2017-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈立钧 [退出]
|
杨胜 [新增]
|
9 | 2017-12-29 | 财务负责人 |
|
谢卫青 ***
|
10 | 2017-06-17 | 联络员备案 |
龙宪忠 备案手机:*****
|
龙宪忠 备案手机:*****
|