序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘中华 | 95% | 760.0万人民币 |
2 | 张一文 | 5% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘中华
|
|
2 |
张一文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 章程备案 |
无
|
2020-12-16重新修订
|
2 | 2020-12-17 | 联络员备案 |
潘瑞长 *** 备案手机:***
|
刘中华 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-12-17 | 法定代表人变更 |
潘瑞长
|
刘中华
|
4 | 2020-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘瑞长 [退出]
|
刘中华 [新增]
|
5 | 2020-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王玲俐 [退出]
|
张一文 [新增]
|
6 | 2020-12-17 | 地址变更 |
湖南省怀化市鹤城区卢林路坨院办事处桐形1组
|
湖南省怀化市鹤城区舞水路(副食批****城内)12栋101号
|
7 | 2020-12-17 | 股东变更 |
潘瑞长 , [退出]王玲俐 [退出]
|
刘中华 , [新增]张一文 [新增]
|
8 | 2019-06-29 | 联络员备案 |
潘瑞长 *** 备案手机:***
|
潘瑞长 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
潘瑞长 *** 备案手机:***
|
潘瑞长 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-07-10 | 清算组备案 |
无
|
负责人:潘瑞长;成员:王玲俐;成员:江英;
|