序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏仁斌 | 62% | 30.38万人民币 |
2 | 郑泉官 | 26% | 12.74万人民币 |
3 | 张铭官 | 12% | 5.88万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏仁斌
|
|
2 |
郑泉官
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
沈琼 *** 备案手机:***
|
阳辉 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-10-17 | 股东变更 |
张铭官 ,张祥春 , [退出]张银灿 , [退出]郑泉官
|
苏仁斌 , [新增]张铭官 ,郑泉官
|
3 | 2018-10-17 | 法定代表人变更 |
张银灿
|
苏仁斌
|
4 | 2018-10-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-12章程修正案:变更法人、股东。
|
5 | 2018-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张银灿 [退出]
|
苏仁斌 [新增]
|
6 | 2017-05-15 | 联络员备案 |
黄雷磊 备案手机:*****
|
沈琼 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2016-05-24 | 财务负责人 |
|
李少梅
|
8 | 2015-06-26 | 经营范围 |
KTV娱乐服务(许可经营期限至2014年12月19日止)
|
|
9 | 2015-06-26 | 经营范围 |
|
KTV娱乐服务;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|