序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海梓旸科技有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林建平
|
|
2 |
余寒艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆挺 [退出]
|
余寒艳 [新增]
|
2 | 2020-06-19 | 股东变更 |
上海事途信息科技有限公司 [退出]
|
上海梓旸科技有限公司 [新增]
|
3 | 2020-06-19 | 章程备案 |
无
|
2020-06-02投资人变更。
|
4 | 2020-02-28 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2020-02-28 | 章程备案 |
无
|
2020-02-28股权变更。
|
6 | 2020-02-28 | 股东变更 |
上海事途信息科技有限公司 ,唐茂林 [退出]
|
上海事途信息科技有限公司
|
7 | 2020-01-14 | 章程备案 |
无
|
2020-01-13法定代表人变更,执行董事变更。
|
8 | 2020-01-14 | 财务负责人 |
林建平 ***
|
王伟强 ***
|
9 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
杨帆
|
林建平
|
10 | 2019-09-02 | 财务负责人 |
张泽鹏 ***
|
林建平 ***
|