序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘晶 | 22.23% | 22.23万人民币 |
2 | 刘良华 | 22.22% | 22.22万人民币 |
3 | 王波 | 11.11% | 11.11万人民币 |
4 | 陈光 | 11.11% | 11.11万人民币 |
5 | 刘小平 | 11.11% | 11.11万人民币 |
6 | 李秋 | 11.11% | 11.11万人民币 |
7 | 林觉 | 11.11% | 11.11万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘良华
|
|
2 |
陈光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-30住所变更。
|
2 | 2020-09-30 | 地址变更 |
怀化市鹤城区迎丰中路丰和园4栋401A
|
湖南省怀化市中方县中方福兴商业广场D区1幢2单元404房
|
3 | 2019-07-11 | 财务负责人 |
|
梁新莲 ***
|
4 | 2019-07-11 | 地址变更 |
怀化市鹤城区鹤州北路67号飞达创业园D-3A号
|
怀化市鹤城区迎丰中路丰和园4栋401A
|
5 | 2019-07-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-11章程修正案:变更经营住所。
|
6 | 2019-06-14 | 联络员备案 |
刘良华 *** 备案手机:***
|
刘良华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2016-06-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘良华 备案手机:*****
|