序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-12 | 负责人变更 |
朱良勇 [退出]
|
欧阳杰 [新增]
|
2 | 2019-06-29 | 联络员备案 |
夏先忠 *** 备案手机:***
|
夏先忠 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-26 | 联络员备案 |
夏先忠 *** 备案手机:***
|
夏先忠 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
夏先忠 *** 备案手机:***
|
夏先忠 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-27 | 联络员备案 |
夏先忠 *** 备案手机:***
|
夏先忠 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-25 | 联络员备案 |
夏先忠 *** 备案手机:***
|
夏先忠 *** 备案手机:***
|