序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 瞿洪英 | 55% | 440万人民币 |
2 | 李新华 | 45% | 360万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
瞿洪英
|
|
2 |
李新华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
李继军 *** 备案手机:***
|
刘佑文 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-05-19 | 法定代表人变更 |
张慧
|
瞿洪英
|
3 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张慧 [退出]
|
瞿洪英 [新增]
|
4 | 2020-05-19 | 股东变更 |
李新华 ,谌小生 [退出]
|
李新华 ,瞿洪英 [新增]
|
5 | 2018-06-23 | 联络员备案 |
李继军 *** 备案手机:***
|
李继军 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-06-29 | 联络员备案 |
李继军 备案手机:*****
|
李继军 备案手机:*****
|
7 | 2017-06-10 | 联络员备案 |
李继军 备案手机:*****
|
李继军 备案手机:*****
|
8 | 2016-08-29 | 股东变更 |
丁小芳 , [退出]李新华
|
李新华 ,谌小生 [新增]
|
9 | 2016-08-29 | 投资人(股权)变更 |
李新华 出资 360万人民币;丁小芳 出资 440万人民币; [退出]
|
李新华 出资 360万人民币;谌小生 出资 440万人民币; [新增]
|
10 | 2016-08-29 | 法定代表人变更 |
丁小芳
|
张慧
|