序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-11 | 财务负责人 |
|
姚秀英 ***
|
2 | 2019-10-11 | 负责人变更 |
|
刘鹏飞 [新增]
|
3 | 2018-05-24 | 联络员备案 |
|
黄娜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-06-13 | 联络员备案 |
|
宋莲芳 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2016-09-19 | 经营场所变更 |
|
湖南省怀化市鹤城区红星路(爵世风华1栋1单元404号)
|