序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沅陵辰州投资集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张银生
|
|
2 |
舒敏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
沅陵县惠农扶贫开****有限责任公司太安社区工程项目部
|
廖春雄 | 2019-11-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-14 | 联络员备案 |
廉道淼 *** 备案手机:***
|
张晓慧 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-02-28 | 财务负责人 |
全华英 ***
|
张晓慧 ***
|
3 | 2018-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢春波 [退出]
|
舒敏 [新增]
|
4 | 2018-11-01 | 法定代表人变更 |
粟卫华
|
张银生
|
5 | 2018-04-08 | 法定代表人变更 |
廉道淼
|
粟卫华
|
6 | 2018-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廉道淼 [退出]
|
粟卫华 [新增]
|
7 | 2017-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
全洪 [退出]
|
廉道淼 [新增]
|
8 | 2017-03-09 | 董事备案 |
全洪 [退出]
|
廉道淼 [新增]
|
9 | 2017-03-09 | 法定代表人变更 |
全洪
|
廉道淼
|
10 | 2017-03-09 | 经理备案 |
全洪 [退出]
|
廉道淼 [新增]
|