序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨秀和
|
|
2 |
张司铁
|
|
3 |
姚文成
|
|
4 |
杨琛飞
|
|
5 |
刘小春
|
|
6 |
吴文星
|
|
7 |
王军
|
|
8 |
吴丽琴
|
|
9 |
樊怀志
|
|
10 |
梁剑宇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
怀化市供水总公司玉中泉纯净水厂
|
欧阳建国 | 2009-11-23 |
2 |
怀化市供水总公司玉泉纯净水厂
|
赵永天 | 2003-07-10 |
3 |
怀化市水业投资总公司职工技协服务部
|
谢荣 | 1998-03-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-20 | 市场主体类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(国有独资)
|
2 | 2021-01-20 | 法定代表人变更 |
杨秀和
|
杨秀和
|
3 | 2021-01-20 | 股东变更 |
国有资产监督管理委员会 [退出]
|
怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 [新增]
|
4 | 2021-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨秀和 [退出]
|
杨琛飞 [新增]
|
5 | 2021-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
杨秀和杨琛飞姚文成王军吴文星刘小春吴丽琴樊怀志张司铁
|
6 | 2021-01-20 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2021-01-20 | 联络员备案 |
尹冬爱 *** 备案手机:***
|
尹冬爱 *** 备案手机:***
|
8 | 2021-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
周勇徐昌元邓爱国周媛梁剑宇
|
9 | 2021-01-20 | 名称变更 |
怀化市水业投资总公司
|
怀化市水业投资有限公司
|
10 | 2020-03-20 | 法定代表人变更 |
曾红卫
|
杨秀和
|