序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王丽平 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 粟周荣 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王丽平
|
|
2 |
粟周荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
粟周荣
|
粟周荣
|
2 | 2022-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐勇 [退出]
|
王丽平 [新增]
|
3 | 2022-06-01 | 章程备案 |
无
|
2022-05-31重新制定公司章程
|
4 | 2022-06-01 | 股东变更 |
粟周荣 ,唐勇 , [退出]王照兮 [退出]
|
粟周荣 ,王丽平 [新增]
|
5 | 2022-06-01 | 法定代表人变更 |
唐勇
|
王丽平
|
6 | 2020-11-05 | 经营期限 |
2010年3月10日 至 2020年3月9日
|
2010年3月10日 至 2040年3月9日
|
7 | 2020-07-02 | 联络员备案 |
王丽平 *** 备案手机:***
|
唐琼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-05-30 | 联络员备案 |
段招军 *** 备案手机:***
|
王丽平 *** 备案手机:***
|
9 | 2017-06-14 | 联络员备案 |
姜勤 备案手机:*****
|
段招军 备案手机:*****
|
10 | 2017-06-11 | 联络员备案 |
姜勤 备案手机:*****
|
姜勤 备案手机:*****
|