序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南兰信新能源有限公司 | 99.79166% | 11975.0万人民币 |
2 | 孙鹏宇 | 0.20833% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任威
|
|
2 |
杨俊
|
|
3 |
卯昌义
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-22 | 股东变更 |
贵州卓亚企业管理有限公司 , [退出]湖南省方首融资性投资担保有限公司 , [退出]孙鹏宇
|
湖南兰信新能源有限公司 , [新增]孙鹏宇
|
2 | 2022-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭峰 [退出]
|
杨俊 [新增]
|
3 | 2022-06-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
有限责任公司(国有控股)
|
4 | 2022-06-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2019-06-30 | 联络员备案 |
杜剑 *** 备案手机:***
|
杜剑 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-12-20 | 经营范围变更 |
环保量子材料的研****、生产、销售;环保材料装修;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业****展规划及管理咨询服务;信息技术咨询服务;商务信息咨询服务;为企业提供投资顾问及咨询服务(不含金融、证券、期货);招商引资服务;技术合作与文化交流;贸易代理;汽车、机电设备、钢材、建筑材料的销售;汽车零配件加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-12-20 | 名称变更 |
湖南中润国泰环保科技有限公司
|
湖南中润国泰企业****展集团有限公司
|
8 | 2018-12-17 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
12000.000000万人民币( + 2300% )
|
9 | 2018-12-17 | 股东变更 |
湖南省方首投资担保有限公司 ,李延春 , [退出]孙鹏宇
|
贵州卓亚企业管理有限公司 , [新增]湖南省方首融资性投资担保有限公司 , [名称变更]孙鹏宇
|
10 | 2018-12-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李延春 [退出]
|
任威 [新增]
|