序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-19 | 负责人变更 |
刘新民 [退出]
|
何细冬 [新增]
|
2 | 2018-04-16 | 联络员备案 |
黄晓冬 *** 备案手机:***
|
肖学良 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-06-22 | 联络员备案 |
黄晓冬 备案手机:*****
|
黄晓冬 备案手机:*****
|
4 | 2017-06-11 | 联络员备案 |
黄晓冬 备案手机:*****
|
黄晓冬 备案手机:*****
|
5 | 2016-03-23 | 财务负责人 |
|
黄晓冬
|