序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 敖建乡 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 黄小安 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
敖建乡
|
|
2 |
杨智才
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-09 | 联络员备案 |
敖建乡 *** 备案手机:***
|
敖建乡 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-17 | 联络员备案 |
敖建乡 *** 备案手机:***
|
敖建乡 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨智才
|
杨智才
|
4 | 2020-10-19 | 章程备案 |
无
|
2020-10-17第一章第三条
|
5 | 2020-10-19 | 联络员备案 |
舒玲霞 *** 备案手机:***
|
敖建乡 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-10-19 | 经营范围变更 |
水果、蔬菜、苗木、花卉的种植及销售;农副产品生产、加工及销售;葡萄酒及果酒的生产、加工及销售;菜油、茶油种植、加工及销售;日用百货、预包装食品、散装食品销售;农业旅游,农业科技开****;生态养生,养老及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
水果、蔬菜、苗木、茶叶、花卉的种植及销售;家禽家畜的养殖及销售;农副产品生产、加工及销售;葡萄酒及果酒的生产、加工及销售;菜油、茶油种植、加工及销售;日用百货、预包装食品、散装食品、劳保用品、建筑材料、办公用品、文具、五金、塑料用品、粮油的销售;农业旅游,农业科技开****;广告设计、制作、****布服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
敖建乡
|
敖建乡
|
8 | 2020-04-02 | 联络员备案 |
邓玉玲 *** 备案手机:***
|
舒玲霞 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-03-08 | 联络员备案 |
彭丽兰 *** 备案手机:***
|
邓玉玲 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-07-19 | 股东变更 |
敖建乡 ,黄小安 ,杨智才 [退出]
|
敖建乡 ,黄小安
|