序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 雷军 | 90% | 1872万人民币 |
2 | 黄文忠 | 5% | 104万人民币 |
3 | 石育林 | 5% | 104万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷军
|
|
2 |
石育林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
雷军;雷冰; [退出]石育林;黄文忠;
|
雷军;石育林;黄文忠;
|
2 | 2020-10-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-142020年10月14日提交章程修正案。
|
3 | 2020-10-14 | 股东变更 |
黄文忠 ,雷冰 , [退出]雷军 ,石育林
|
黄文忠 ,雷军 ,石育林
|
4 | 2018-04-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何志英 [退出]
|
石育林 [新增]
|
5 | 2018-04-18 | 股东变更 |
杜玉萍 , [退出]何志英 , [退出]黄文忠 ,雷冰 ,雷军 ,石育林
|
黄文忠 ,雷冰 ,雷军 ,石育林
|
6 | 2017-04-12 | 股东变更 |
何志英 ,雷军
|
杜玉萍 , [新增]何志英 ,黄文忠 , [新增]雷冰 , [新增]雷军 ,石育林 [新增]
|
7 | 2017-04-12 | 投资人(股权)变更 |
何志英 出资 25万人民币;雷军 出资 2055万人民币;
|
何志英 出资 25万人民币;雷军 出资 1327( - 35.42579% )万人民币;杜玉萍 出资 208万人民币; [新增]雷冰 出资 312万人民币; [新增]石育林 出资 104万人民币; [新增]黄文忠 出资 104万人民币; [新增]
|
8 | 2015-03-11 | 住所变更 |
洪江市龙田乡长碛村
|
洪江市岩垅乡星火村
|
9 | 2015-01-27 | 股东变更 |
黄明金 [退出]黄文 [退出]黄武 [退出]
|
何志英 [新增]雷军 [新增]
|
10 | 2015-01-27 | 法定代表人变更 |
黄明金
|
雷军
|