序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭璐 | 13.56589% | 140.0万人民币 |
2 | 李淑淳 | 8.52713% | 88.0万人民币 |
3 | 谌健斌 | 8.52713% | 88.0万人民币 |
4 | 周丽蓉 | 8.52713% | 88.0万人民币 |
5 | 肖亚希 | 8.52713% | 88.0万人民币 |
6 | 黄一武 | 8.52713% | 88.0万人民币 |
7 | 唐乾基 | 8.52713% | 88.0万人民币 |
8 | 唐珈 | 7.75194% | 80.0万人民币 |
9 | 肖瑶 | 6.39535% | 66.0万人民币 |
10 | 简增烁 | 6.39535% | 66.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周丽蓉
|
|
2 |
彭璐
|
|
3 |
唐乾基
|
|
4 |
黄一武
|
|
5 |
肖亚希
|
|
6 |
潘小慧
|
|
7 |
唐珈
|
|
8 |
谌洁芬
|
|
9 |
李淑淳
|
|
10 |
华小伏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
怀化龙源药业有限责任公司民族中药饮片厂
|
唐会龙 | 2015-08-24 |
2 |
怀化龙源药业有限责任公司低庄药品配送点
|
黄洪成 | 2005-07-05 |
3 |
怀化龙源药业有限责任公司中药饮片厂
|
尹沛林 | 2005-06-24 |
4 |
怀化新龙源药业有限责任公司安江药品配送站
|
易振华 | 2005-06-22 |
5 |
怀化龙源药业有限责任公司黄溪口药品配送点
|
米长海 | 2005-06-17 |
6 |
怀化龙源药业有限责任公司龙潭药品配送点
|
易延龄 | 2005-06-10 |
7 |
怀化龙源药业有限责任公司沅陵中药饮片厂
|
段绍铭 | 2005-03-29 |
8 |
怀化龙源药业有限责任公司新晃药品配送站
|
黄云 | 2005-03-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-13 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
周丽蓉;彭璐;谌健斌;唐乾基;简增烁;华子楠; [退出]肖亚希;黄一武;肖瑶;潘小慧;罗智文; [退出]谌澄锋; [退出]唐珈;邓皓南; [退出]
|
周丽蓉;彭璐;谌健斌;唐乾基;简增烁;李淑淳; [新增]肖亚希;黄一武;肖瑶;潘小慧;罗宽祥; [新增]谌洁芬; [新增]唐珈;李志萍; [新增]
|
2 | 2020-10-13 | 股东变更 |
邓皓南 , [退出]华子楠 , [退出]黄一武 ,简增烁 ,罗智文 , [退出]潘小慧 ,彭璐 ,唐乾基 ,唐珈 ,肖亚希 ,肖瑶 ,周丽蓉 ,谌澄锋 , [退出]谌健斌
|
黄一武 ,简增烁 ,李淑淳 , [新增]李志萍 , [新增]罗宽祥 , [新增]潘小慧 ,彭璐 ,唐乾基 ,唐珈 ,肖亚希 ,肖瑶 ,周丽蓉 ,谌健斌 ,谌洁芬 [新增]
|
3 | 2020-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓皓南 [退出]简增烁肖瑶罗智文 [退出]谌健斌
|
罗宽祥 [新增]肖瑶谌健斌李志萍 [新增]简增烁
|
4 | 2020-10-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄一武唐珈彭璐周丽蓉华子楠 [退出]唐乾基潘小慧肖亚希谌澄锋 [退出]
|
唐珈唐乾基肖亚希潘小慧黄一武彭璐周丽蓉谌洁芬 [新增]李淑淳 [新增]
|
5 | 2020-10-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-14第三章第十四条公司注册资本、股东出资情况
|
6 | 2019-08-08 | 经营范围变更 |
中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素的批****(有效期限至2019年07月30日止);Ⅰ、Ⅱ类医疗器械销售及Ⅲ类医疗器械销售(以医疗器械经营许可证经营范围为准,有效期至2020年07月15日止);预包装食品(含冷藏冷冻食品)、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售(有限期至2022年01月09日止);消毒产品(含84消毒液)的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);日化用品的批****兼零售;医用设备的租赁、安装、售后服务及咨询。
|
中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素的批****;Ⅰ、Ⅱ类医疗器械销售及Ⅲ类医疗器械销售(以医疗器械经营许可证经营范围为准);预包装食品(含冷藏冷冻食品)、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售;消毒产品(含84消毒液)的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);日化用品的批****兼零售;医用设备的租赁、安装、售后服务及咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颜芬菊 [退出]肖季茂 [退出]谌孙文 [退出]邓宏 [退出]王芳 [退出]
|
简增烁 [新增]肖瑶 [新增]邓皓南 [新增]谌健斌 [新增]罗智文 [新增]
|
8 | 2019-01-30 | 股东变更 |
邓宏 , [退出]华小伏 , [退出]黄云 , [退出]彭友蔼 , [退出]石春华 , [退出]唐会龙 , [退出]唐卫民 , [退出]王芳 , [退出]肖焕民 , [退出]肖季茂 , [退出]颜芬菊 , [退出]周孟良 , [退出]谌孙文 [退出]
|
邓皓南 , [新增]华子楠 , [新增]黄一武 , [新增]简增烁 , [新增]罗智文 , [新增]潘小慧 , [新增]彭璐 , [新增]唐乾基 , [新增]唐珈 , [新增]肖亚希 , [新增]肖瑶 , [新增]周丽蓉 , [新增]谌澄锋 , [新增]谌健斌 [新增]
|
9 | 2019-01-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐卫民 [退出]彭友蔼 [退出]周孟良 [退出]肖焕民 [退出]谌儒谋 [退出]石春华 [退出]华小伏 [退出]黄云 [退出]
|
周丽蓉 [新增]黄一武 [新增]华子楠 [新增]唐乾基 [新增]肖亚希 [新增]唐珈 [新增]潘小慧 [新增]谌澄锋 [新增]彭璐 [新增]
|
10 | 2019-01-30 | 法定代表人变更 |
唐会龙
|
周丽蓉
|