序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨海丽 | 80% | 160万人民币 |
2 | 覃凯 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨海丽
|
|
2 |
廖磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-22 | 联络员备案 |
向珍宝 *** 备案手机:***
|
杨海丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
向珍宝 *** 备案手机:***
|
向珍宝 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
向珍宝 *** 备案手机:***
|
向珍宝 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-13 | 联络员备案 |
张芸 *** 备案手机:***
|
向珍宝 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-09-29 | 股东变更 |
廖磊 , [退出]王平 , [退出]肖时清 , [退出]张芸 [退出]
|
杨海丽 , [新增]覃凯 [新增]
|
6 | 2017-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
杨海丽
|
7 | 2017-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖时清 [退出]
|
杨海丽 [新增]
|
8 | 2017-09-29 | 法定代表人变更 |
肖时清
|
杨海丽
|
9 | 2017-09-29 | 投资人(股权)变更 |
张芸 出资 50万人民币; [退出]肖时清 出资 102万人民币; [退出]王平 出资 20万人民币; [退出]廖磊 出资 28万人民币; [退出]
|
杨海丽 出资 160万人民币; [新增]覃凯 出资 40万人民币; [新增]
|
10 | 2017-09-29 | 经理备案 |
|
杨海丽 [新增]
|