序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁伦辉 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁伦辉
|
|
2 |
傅泽田
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 联络员备案 |
黄雍 *** 备案手机:***
|
黄雍 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
黄雍 *** 备案手机:***
|
黄雍 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
袁伦辉 *** 备案手机:***
|
黄雍 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
袁伦辉 *** 备案手机:***
|
袁伦辉 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-05-30 | 联络员备案 |
袁伦辉 *** 备案手机:***
|
袁伦辉 *** 备案手机:***
|