序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李带秀 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李带秀
|
|
2 |
刘伟光
|
|
3 |
李星辛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-28 | 经营范围变更 |
房地产开****、销售;建筑材料销售;矿产品销售(不含煤炭)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:房地产开****经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;土地使用权租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;柜台、摊位出租;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;耐火材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-03-28 | 章程备案 |
无
|
2022-03-24通过公司新的章程。
|
3 | 2022-01-29 | 章程备案 |
无
|
2022-01-28通过公司新的章程。
|
4 | 2022-01-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2022-01-29 | 股东变更 |
李带秀 ,李佳鸿 [退出]
|
李带秀
|
6 | 2022-01-19 | 联络员备案 |
曹春花 *** 备案手机:***
|
曹春花 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-05-07 | 联络员备案 |
欧阳恩礼 *** 备案手机:***
|
曹春花 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-04-24 | 联络员备案 |
谭杰 备案手机:*****
|
欧阳恩礼 备案手机:*****
|
9 | 2017-04-18 | 股东变更 |
李带秀 ,李佳鸿 ,刘伟光 [退出]
|
李带秀 ,李佳鸿
|
10 | 2017-04-18 | 章程备案 |
无
|
2017-04-12股东刘伟光将其所持沅陵县天赐房地产开****有限公司500万元转给李带秀;公司股权转让后股本结构为:李带秀货币出资3734万元、实物出资100万元;李佳鸿货币出资1166万元。
|