序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴浩 | 98.50299% | 3290.0万人民币 |
2 | 田琳 | 1.49701% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴浩
|
|
2 |
田琳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
怀化市阳光房地产开****有限责任公司沅陵分公司
|
吴志伟 | 2010-05-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-22 | 联络员备案 |
尹芳 *** 备案手机:***
|
张佼倩 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-06-21 | 联络员备案 |
尹芳 备案手机:*****
|
尹芳 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2017-06-17 | 联络员备案 |
尹芳 备案手机:*****
|
尹芳 备案手机:*****
|
4 | 2017-06-10 | 联络员备案 |
尹芳 备案手机:*****
|
尹芳 备案手机:*****
|
5 | 2016-05-11 | 联络员备案 |
周焱 备案手机:*****
|
尹芳 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2014-04-16 | 投资人(股权)变更 |
吴浩邓永生 [退出]田琳
|
吴浩田琳
|