序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓昌军 | 37.5% | 300.0万人民币 |
2 | 舒煜良 | 37.5% | 300.0万人民币 |
3 | 杨第端 | 12.5% | 100.0万人民币 |
4 | 舒恒中 | 12.5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
舒煜良
|
|
2 |
舒恒中
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 联络员备案 |
翟叶香 *** 备案手机:***
|
侯利红 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-23 | 联络员备案 |
翟叶香 *** 备案手机:***
|
翟叶香 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-10-16 | 经营范围变更 |
牲猪饲养及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
猪的饲养;畜牧业的养殖及销售;果蔬种植及加工销售;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
舒煜良
|
舒煜良
|
5 | 2019-10-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-08猪的饲养;畜牧业的养殖及销售;果蔬种植及加工销售;场地租赁。
|
6 | 2019-10-08 | 联络员备案 |
谢容 *** 备案手机:***
|
翟叶香 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-11-15 | 股东变更 |
邓昌军 ,舒煜良
|
邓昌军 ,舒恒中 , [新增]舒煜良 ,杨第端 [新增]
|
8 | 2017-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
舒煜良 [退出]
|
舒恒中 [新增]
|
9 | 2017-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓昌军 [退出]
|
舒煜良 [新增]
|
10 | 2017-11-15 | 投资人(股权)变更 |
邓昌军 出资 300万人民币;舒煜良 出资 300万人民币;
|
邓昌军 出资 300万人民币;舒煜良 出资 300万人民币;舒恒中 出资 100万人民币; [新增]杨第端 出资 100万人民币; [新增]
|