序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李兰君 | 70% | 140.0万人民币 |
2 | 黄河 | 30% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李兰君
|
|
2 |
黄丽萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄河 [退出]
|
李兰君 [新增]
|
2 | 2020-01-19 | 章程备案 |
无
|
2020-01-15第三章第六条
|
3 | 2020-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李兰君
|
李兰君
|
4 | 2020-01-19 | 股东变更 |
黄河 ,黄丽萍 [退出]
|
黄河 ,李兰君 [新增]
|
5 | 2019-09-17 | 联络员备案 |
张伟 *** 备案手机:***
|
杨莹华 *****6 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯俊华 [退出]
|
李兰君 [新增]
|
7 | 2019-05-24 | 法定代表人变更 |
冯俊华
|
李兰君
|
8 | 2019-04-17 | 地址变更 |
怀化市鹤城区天星东路(天星新嘉坡3栋2单元201室)
|
怀化市鹤城区天星东路(天星新嘉坡3栋2单元201室)
|
9 | 2019-04-17 | 名称变更 |
湖南海纳空间装饰设计工程有限公司
|
湖南海纳劳务服务有限公司
|
10 | 2019-04-17 | 财务负责人 |
|
夏梦娟 ***
|