序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨圣光 | 100% | 5351.100000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨圣光
|
|
2 |
杨圣亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-06 | 经营范围变更 |
凭资质从事房地产开****及经营;房屋销售;园林绿化设计、施工及养护;建筑施工;五金建材销售。(以上项目需专项审批的经审批后方可经营)
|
凭资质从事房地产开****及经营;棚户区改造;城市旧城改造;房屋销售;园林绿化设计、施工及养护;建筑施工;五金建材销售。(以上项目需专项审批的经审批后方可经营)
|
2 | 2018-11-29 | 名称变更 |
怀化市中圣华府房地产开****有限责任公司
|
湖南中圣华府房地产开****(集团)有限公司
|
3 | 2017-07-19 | 经营范围变更 |
凭资质从事房地产开****及经营;房屋销售;园林绿化设计、施工及养护;建筑施工。(以上项目需专项审批的经审批后方可经营)
|
凭资质从事房地产开****及经营;房屋销售;园林绿化设计、施工及养护;建筑施工;五金建材销售。(以上项目需专项审批的经审批后方可经营)
|
4 | 2015-08-07 | 注册资本变更 |
53511.0000万元[人民币]
|
5351.1000万元[人民币]
|
5 | 2015-08-07 | 股东变更 |
杨圣光
|
杨圣光
|
6 | 2014-12-05 | 注册资本变更 |
800.0000万元[人民币]
|
53511.0000万元[人民币]
|
7 | 2014-12-05 | 股东变更 |
杨圣光
|
杨圣光
|