序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈小妹 | 53% | 106.0万人民币 |
2 | 贺美雄 | 47% | 94.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺美雄
|
|
2 |
陈小妹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-22 | 股东变更 |
陈小妹 ,贺美雄 ,沈清凤 [退出]
|
陈小妹 ,贺美雄
|
2 | 2021-09-22 | 章程备案 |
无
|
2021-09-17于2021年9月17日重新修订
|
3 | 2021-08-04 | 法定代表人变更 |
舒成
|
贺美雄
|
4 | 2021-08-04 | 股东变更 |
沈清凤 ,游兰春 [退出]
|
陈小妹 , [新增]贺美雄 , [新增]沈清凤
|
5 | 2021-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈清凤 [退出]
|
陈小妹 [新增]
|
6 | 2021-08-04 | 联络员备案 |
游兰春 *** 备案手机:***
|
贺美雄 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
舒成 [退出]
|
贺美雄 [新增]
|
8 | 2021-08-04 | 章程备案 |
无
|
2021-07-30于2021年7月30日重新修订
|