序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘天强 | 66.66667% | 20.0万人民币 |
2 | 田成森 | 33.33333% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘天强
|
|
2 |
田成森
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-16 | 联络员备案 |
刘天强 *** 备案手机:***
|
刘天强 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
刘天强 *** 备案手机:***
|
刘天强 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-12-07 | 清算组备案 |
无
|
负责人:刘天强;成员:田成森;成员:程龙华;
|
4 | 2017-06-21 | 联络员备案 |
刘天强 备案手机:*****
|
刘天强 备案手机:*****
|
5 | 2017-06-11 | 联络员备案 |
刘天强 备案手机:*****
|
刘天强 备案手机:*****
|
6 | 2017-06-02 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘天强 备案手机:*****
|
7 | 2017-01-12 | 股东变更 |
刘俊成 , [退出]田成森
|
刘天强 , [新增]田成森
|
8 | 2017-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘天强
|
9 | 2017-01-12 | 董事备案 |
刘俊成 [退出]
|
刘天强 [新增]
|
10 | 2017-01-12 | 法定代表人变更 |
刘俊成
|
刘天强
|