序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贺小华 | 50% | 250万人民币 |
2 | 刘舒健 | 30% | 150万人民币 |
3 | 夏梁 | 10% | 50万人民币 |
4 | 郑自海 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺小华
|
|
2 |
夏梁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 章程备案 |
无
|
2021-03-22第三章第六条
|
2 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘舒健 [退出]
|
夏梁 [新增]
|
3 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺小华
|
贺小华
|
4 | 2021-03-24 | 股东变更 |
贺小华 ,刘克喜 , [退出]刘舒健 ,夏梁 ,郑自海 ,郑自欢 [退出]
|
贺小华 ,刘舒健 ,夏梁 ,郑自海
|
5 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
贺小华 *** 备案手机:***
|
唐东 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-10-26 | 经营范围变更 |
钢结构设计、生产、安装;活动板房制作安装及销售;金属制品、电焊材料批零兼营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
钢结构设计、生产、安装;活动板房制作安装及销售;金属制品、电焊材料批零兼营;拆除工程服务;提供其他设备施工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|