序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁红 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 杨友斌 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁红
|
|
2 |
杨友斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-28 | 联络员备案 |
梁红 *** 备案手机:***
|
梁红 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-05-28 | 联络员备案 |
吴日机 *** 备案手机:***
|
梁红 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-05-25 | 联络员备案 |
吴日机 *** 备案手机:***
|
吴日机 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-02-02 | 其他事项备案 |
梁红 出资 400万人民币;杨友斌 出资 100万人民币;
|
梁红 出资 300万人民币;杨友斌 出资 200万人民币;
|
5 | 2017-07-11 | 联络员备案 |
吴日机 备案手机:*****
|
吴日机 备案手机:*****
|
6 | 2017-06-27 | 联络员备案 |
吴日机 备案手机:*****
|
吴日机 备案手机:*****
|
7 | 2015-12-30 | 股东变更 |
梁红 ,吴日机 , [退出]杨友斌
|
梁红 ,杨友斌
|
8 | 2015-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴日机 [退出]
|
梁红 [新增]
|
9 | 2015-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁红
|
梁红
|
10 | 2015-12-30 | 财务负责人 |
|
姚希琴
|