序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧道贤 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 欧礼标 | 16% | 8.0万人民币 |
3 | 吴友良 | 16% | 8.0万人民币 |
4 | 杨跃武 | 16% | 8.0万人民币 |
5 | 吴品堂 | 16% | 8.0万人民币 |
6 | 石学弯 | 16% | 8.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧道贤
|
|
2 |
欧礼标
|
|
3 |
吴友良
|
|
4 |
杨跃武
|
|
5 |
吴品堂
|
|
6 |
石学弯
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-16 | 法定代表人变更 |
欧道贤
|
欧道贤
|
2 | 2018-06-23 | 联络员备案 |
欧岳专 *** 备案手机:***
|
欧岳专 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-06-20 | 联络员备案 |
欧岳专 备案手机:*****
|
欧岳专 备案手机:*****
|
4 | 2016-06-24 | 联络员备案 |
欧岳专 备案手机:*****
|
欧岳专 备案手机:*****
|
5 | 2016-06-03 | 联络员备案 |
欧岳专 备案手机:*****
|
欧岳专 备案手机:*****
|