序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙宪韦 | 100% | 1.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙宪韦
|
|
2 |
龙根銮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-05 | 联络员备案 |
杨黎 *** 备案手机:***
|
杨黎 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-04 | 联络员备案 |
杨黎 *** 备案手机:***
|
杨黎 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-17 | 联络员备案 |
杨黎 *** 备案手机:***
|
杨黎 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-15 | 联络员备案 |
杨黎 *** 备案手机:***
|
杨黎 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-11-01 | 股东变更 |
杨保健 [退出]
|
龙宪韦 [新增]
|
6 | 2017-11-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨保东 [退出]
|
龙根銮 [新增]
|
7 | 2017-11-01 | 法定代表人变更 |
杨保健
|
龙宪韦
|
8 | 2017-11-01 | 监事备案 |
杨保东 [退出]
|
龙根銮 [新增]
|
9 | 2017-11-01 | 财务负责人 |
刘英湘
|
尹诗黎
|
10 | 2017-11-01 | 联络员备案 |
杨保健 备案手机:*****
|
杨黎 备案手机:*****
|