序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李林波 | 17.24% | 100万人民币 |
2 | 胡健 | 13.79% | 80万人民币 |
3 | 罗学政 | 13.79% | 80万人民币 |
4 | 冼家桂 | 13.79% | 80万人民币 |
5 | 吴小平 | 13.79% | 80万人民币 |
6 | 胡岳云 | 13.79% | 80万人民币 |
7 | 高顺民 | 13.79% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高顺民
|
|
2 |
胡健
|
|
3 |
罗学政
|
|
4 |
冼家桂
|
|
5 |
李林波
|
|
6 |
吴小平
|
|
7 |
胡岳云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 联络员备案 |
吴小平 *** 备案手机:***
|
吴小平 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
吴小平 *** 备案手机:***
|
吴小平 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
吴小平 *** 备案手机:***
|
吴小平 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-04-30 | 联络员备案 |
吴小平 *** 备案手机:***
|
吴小平 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
吴小平 *** 备案手机:***
|
吴小平 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
吴小平 *** 备案手机:***
|
吴小平 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-06-22 | 联络员备案 |
吴小平 *** 备案手机:***
|
吴小平 *** 备案手机:***
|