序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚华林 | 47% | 470.0万人民币 |
2 | 满杨 | 43% | 430.0万人民币 |
3 | 周惜光 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚华林
|
|
2 |
周惜光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-30 | 联络员备案 |
周丽晖 *** 备案手机:***
|
周丽晖 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
周丽晖 *** 备案手机:***
|
周丽晖 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-05-19 | 股东变更 |
满杨 ,姚华林 ,周惜光
|
满杨 ,姚华林 ,周惜光
|
4 | 2016-05-19 | 投资人(股权)变更 |
周惜光 出资 430万人民币;姚华林 出资 140万人民币;满杨 出资 430万人民币;
|
周惜光 出资 100( - 76.74419% )万人民币;姚华林 出资 470( + 235.71429% )万人民币;满杨 出资 430万人民币;
|
5 | 2016-05-19 | 出资比例变更 |
周惜光;姚华林;满杨;
|
周惜光;姚华林;满杨;
|
6 | 2015-11-20 | 经营范围变更 |
咖啡、中药材种植、研****及销售。
|
咖啡、中药材、谷物种植、研****、加工及销售;农业休闲观光旅游、住宿、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2015-10-26 | 股东变更 |
满杨 ,姚华林 ,周丽晖 [退出]
|
满杨 ,姚华林 ,周惜光 [新增]
|
8 | 2015-10-26 | 经营范围变更 |
咖啡、中药材种植、研****及销售。
|
咖啡、中药材种植、研****及销售。
|
9 | 2015-10-26 | 财务负责人 |
|
姚华林
|
10 | 2015-10-26 | 联络员备案 |
曾明阳
|
周丽晖
|