序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹艳霞 | 56.25% | 450.0万人民币 |
2 | 尹树明 | 43.75% | 350.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-02 | 联络员备案 |
尹红霞 *** 备案手机:***
|
尹红霞 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
尹红霞 *** 备案手机:***
|
尹红霞 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-08 | 联络员备案 |
尹红霞 *** 备案手机:***
|
尹红霞 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-05 | 联络员备案 |
尹红霞 *** 备案手机:***
|
尹红霞 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
尹红霞 *** 备案手机:***
|
尹红霞 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-09-05 | 联络员备案 |
尹艳霞 *** 备案手机:***
|
尹红霞 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-07-11 | 联络员备案 |
尹树明 备案手机:*****
|
尹艳霞 备案手机:*****
|
8 | 2017-06-27 | 联络员备案 |
尹树明 备案手机:*****
|
尹树明 备案手机:*****
|
9 | 2016-11-02 | 股东变更 |
尹树明
|
尹树明 ,尹艳霞 [新增]
|
10 | 2016-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石凤艳 [退出]
|
尹树明 [新增]
|