序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨贵 | 50% | 1000.0万人民币 |
2 | 陆运銮 | 50% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚美霞
|
|
2 |
陆运銮
|
|
3 |
杨贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-30 | 法定代表人变更 |
陆运銮
|
龚美霞
|
2 | 2022-05-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆运銮 [退出]
|
龚美霞 [新增]
|
3 | 2022-05-30 | 联络员备案 |
彭美艳 *** 备案手机:***
|
吴领芳 *** 备案手机:***
|
4 | 2022-05-30 | 章程备案 |
无
|
2022-05-05公司法人由陆运銮变更为龚美霞。
|
5 | 2019-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆运銮
|
陆运銮
|
6 | 2019-07-29 | 经营范围变更 |
文艺创作与表演;摄影扩印、住宿、餐饮、文物及非物质文化遗产保护、室内娱乐活动、会议及展览服务;综合零售;食品、饮料、烟草制品、文具用品、工艺美术品及收藏品销售;旅行社及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文艺创作与表演;摄影扩印、住宿、餐饮、文物及非物质文化遗产保护、室内娱乐活动、会议及展览服务;综合零售;食品、饮料、文具用品、工艺美术品及收藏品销售;烟草制品零售;国内旅游、入境旅游、境内旅游服务;旅行社营业部业务;旅行社分社业务;研学旅行服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-06-17 | 联络员备案 |
彭美艳 *** 备案手机:***
|
彭美艳 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-06-16 | 联络员备案 |
彭美艳 *** 备案手机:***
|
彭美艳 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-03-15 | 股东变更 |
陆运銮 ,杨贵
|
陆运銮 ,杨贵
|
10 | 2018-03-15 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
2000.000000万人民币( + 566.66667% )
|