序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨景朝 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨景朝
|
|
2 |
杨虹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 联络员备案 |
关辉甲 *** 备案手机:***
|
关辉甲 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
关辉甲 *** 备案手机:***
|
关辉甲 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-05 | 联络员备案 |
关辉甲 *** 备案手机:***
|
关辉甲 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-04 | 联络员备案 |
关辉甲 *** 备案手机:***
|
关辉甲 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-19 | 联络员备案 |
关辉甲 *** 备案手机:***
|
关辉甲 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-18 | 联络员备案 |
关辉甲 *** 备案手机:***
|
关辉甲 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
关辉甲 *** 备案手机:***
|
关辉甲 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
关辉甲 *** 备案手机:***
|
关辉甲 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-05-07 | 股东变更 |
关辉旭 , [退出]杨景朝
|
杨景朝
|
10 | 2018-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
关辉旭 [退出]
|
杨虹 [新增]
|