序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 负责人变更 |
肖娇益 [退出]
|
袁维 [新增]
|
2 | 2021-03-15 | 联络员备案 |
傅广胜 *** 备案手机:***
|
向彤 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-07-15 | 负责人变更 |
陆昕昕 [退出]
|
肖娇益 [新增]
|
4 | 2019-09-02 | 负责人变更 |
唐扬 [退出]
|
陆昕昕 [新增]
|
5 | 2017-09-05 | 负责人变更 |
吴小平 [退出]
|
唐扬 [新增]
|
6 | 2016-03-31 | 财务负责人 |
|
梁元罗 ***
|
7 | 2016-03-31 | 经营范围变更 |
凭金融许可证从事金融业务。
|
凭金融许可证从事金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-03-31 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|