序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚军生 | 17.2% | 86万人民币 |
2 | 姚绍政 | 14.2% | 71万人民币 |
3 | 冯文干 | 14.2% | 71万人民币 |
4 | 姚绍志 | 14% | 70万人民币 |
5 | 姚文武 | 14% | 70万人民币 |
6 | 姚祖念 | 14% | 70万人民币 |
7 | 莫光华 | 0.2% | 1万人民币 |
8 | 尹加喜 | 0.2% | 1万人民币 |
9 | 尹加田 | 0.2% | 1万人民币 |
10 | 姚祖进 | 0.2% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚军生
|
|
2 |
姚树葵
|
|
3 |
黄会干
|
|
4 |
熊必华
|
|
5 |
冯文干
|
|
6 |
姚绍政
|
|
7 |
黄生彪
|
|
8 |
陈显清
|
|
9 |
雷章平
|
|
10 |
姚宗新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 联络员备案 |
姚军生 *** 备案手机:***
|
姚军生 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-07-01 | 联络员备案 |
姚军生 *** 备案手机:***
|
姚军生 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-26 | 联络员备案 |
姚军生 *** 备案手机:***
|
姚军生 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
姚军生 *** 备案手机:***
|
姚军生 *** 备案手机:***
|