序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谌贻泉 | 31% | 248万人民币 |
2 | 张通 | 22% | 176万人民币 |
3 | 谌洪艳 | 20% | 160万人民币 |
4 | 罗中积 | 17% | 136万人民币 |
5 | 杨玉英 | 10% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗中积
|
|
2 |
谌洪艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 联络员备案 |
戴玲 *** 备案手机:***
|
戴玲 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
杨祖万 *** 备案手机:***
|
戴玲 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-26 | 联络员备案 |
杨祖万 *** 备案手机:***
|
杨祖万 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-11-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张通 [退出]
|
罗中积 [新增]
|
5 | 2018-11-09 | 法定代表人变更 |
张通
|
罗中积
|
6 | 2017-06-21 | 联络员备案 |
周莉霞 备案手机:*****
|
杨祖万 备案手机:*****
|
7 | 2017-05-21 | 联络员备案 |
周莉霞 备案手机:*****
|
周莉霞 备案手机:*****
|
8 | 2016-10-24 | 股东变更 |
罗中积 ,谢序云 , [退出]杨玉英 ,张通 ,谌贻泉
|
罗中积 ,杨玉英 ,张通 ,谌洪艳 , [新增]谌贻泉
|
9 | 2016-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢序云 [退出]
|
谌洪艳 [新增]
|
10 | 2016-10-24 | 投资人(股权)变更 |
杨玉英 出资 80万人民币;谢序云 出资 176万人民币; [退出]张通 出资 160万人民币;谌贻泉 出资 248万人民币;罗中积 出资 136万人民币;
|
杨玉英 出资 80万人民币;谌洪艳 出资 160万人民币; [新增]张通 出资 176( + 10% )万人民币;谌贻泉 出资 248万人民币;罗中积 出资 136万人民币;
|