序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨贵全 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-30 | 联络员备案 |
安煜丽 *** 备案手机:***
|
安煜丽 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-29 | 联络员备案 |
安煜丽 *** 备案手机:***
|
安煜丽 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-06 | 联络员备案 |
安煜丽 *** 备案手机:***
|
安煜丽 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-10-22 | 经营范围变更 |
社会经济咨询、安全管理咨询、投资咨询、企业形象策划、文化交流活动组织、房地产策划、房地产营销、供应链管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
社会经济咨询、安全管理咨询、投资咨询、企业形象策划、文化交流活动组织、房地产策划、房地产营销、供应链管理服务;农副产品、预包装食品、电子产品、医疗设备、床上用品、固体饮品、保健品、酒的批****及零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-10-22 | 法定代表人变更 |
颜思盼
|
安煜丽
|
6 | 2018-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
颜思盼 [退出]
|
安煜丽 [新增]
|
7 | 2018-10-11 | 法定代表人变更 |
杨贵全
|
颜思盼
|