序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖伟 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李铁
|
|
2 |
肖伟
|
|
3 |
周磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖伟 [退出]
|
李铁 [新增]
|
2 | 2022-08-05 | 法定代表人变更 |
肖伟
|
李铁
|
3 | 2020-12-02 | 章程备案 |
|
监事由原来的刘念变更为周磊。
|
4 | 2020-12-02 | 联络员备案 |
刘念 ***
|
刘念 ***
|
5 | 2020-12-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘念 [退出]
|
周磊 [新增]
|
6 | 2020-09-18 | 地址变更 |
长沙市雨花区正塘坡路69号中建信和城中建总部国际一期第A、B栋A单元26层A-2609号
|
湖南省怀化市锦溪南路与天星东路交汇处(锦绣五溪)1栋903号
|
7 | 2020-07-16 | 地址变更 |
湖南省怀化市鹤城区团结村怀西路公交二公司杨家田8栋101室
|
长沙市雨花区正塘坡路69号中建信和城中建总部国际一期第A、B栋A单元26层A-2609号
|
8 | 2020-07-16 | 联络员备案 |
唐红兵 *** 备案手机:***
|
刘念 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-07-16 | 法定代表人变更 |
唐红兵
|
肖伟
|
10 | 2020-07-16 | 股东变更 |
唐红兵 [退出]
|
肖伟 [新增]
|