序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南省财信资产管理有限公司 | 51% | 5100.0万人民币 |
2 | 怀化市城市建设投资有限公司 | 49% | 4900.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 法定代表人变更 |
舒明****
|
龚叶茂
|
2 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
舒明**** [退出]蒋博荣郭慧
|
龚叶茂 [新增]蒋博荣郭慧
|
3 | 2021-09-29 | 章程备案 |
无
|
2021-09-28
|
4 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
舒明****王华 [退出]郭慧
|
郭慧蒋博荣 [新增]舒明****
|
5 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邹娟 [退出]
|
曾宪炜 [新增]
|
6 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王华 [退出]
|
蒋博荣 [新增]
|
7 | 2020-08-07 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
怀化市城市建设投资有限公司;湖南省资产管理有限公司;
|
怀化市城市建设投资有限公司;湖南省财信资产管理有限公司; [名称变更]
|
8 | 2020-08-07 | 名称变更 |
怀化市资产管理有限公司
|
财信资产管理(怀化)有限公司
|
9 | 2019-06-04 | 章程备案 |
无
|
2019-06-04
|
10 | 2019-06-04 | 地址变更 |
湖南省怀化市经开区小商品加工园B1栋大学生创客社区4楼407室
|
湖南省怀化市鹤城区府前路智慧大厦13A
|